Org.nr: 559320-2004
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Segerberg, Hans Eric | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Segerberg, Hans Eric | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Stakkestad, Titti Evy Kristin | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Berggren, Sven Johan | 2022-09-22 |
Revisor | Mårtensson, Bengt Svante Håkan | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Johansson, Kent Conny Peter | 2022-07-20 |
Styrelseledamot | Kumar, Martin André | 2022-06-28 |
Revisor | Carlsson, Kjell Göran | 2022-04-20 |
Styrelseledamot | Berggren, Anita Helena | 2021-10-16 |
Styrelsesuppleant | Eljans, Eva Margareta | 2021-10-16 |