Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Marcus Robert Grip
Marcus Robert Grip
19840417-XXXX
Ta kreditupplysning
Marcus Robert Grip är en man född den 17 april 1984. Han är folkbokförd i Lidingö sedan 2023-11-01. Lidingö ligger i Lidingö kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Home Online Se AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Marcus Robert Grip har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-13
Kakelkompaniet Import & Försäljning i Stockholm AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 64 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Home Online Se AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Göran Robert Nilsson
Styrelseledamot
Marcus Robert Grip
Tillbaka till sidans topp