Org.nr: 556776-2785
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Bjälkemo, Samuel Douglas | 2023-12-21 |
Styrelseledamot | Kjessler, Sten Åke Thomas | 2023-04-26 |
Styrelseledamot | Magnusson, Pär Magnus | 2023-04-26 |
Styrelseledamot | Kjessler, Mathias Salomon | 2022-07-06 |
Revisor | Adamson, Merle | 2022-01-22 |
Styrelsesuppleant | Grip Nilsson, Charlotte Christina V | 2021-11-24 |