Org.nr: 556737-5778
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Jannert, Bo Mikael | 2023-06-27 |
Revisorssuppleant | Funder, Mia Margareta Eva-Marie | 2023-06-27 |
Styrelseledamot | Borg, Rebecka Janina | 2022-06-03 |
Revisor | Johansson, Urban Tor Erik | 2022-06-03 |
Styrelseledamot | Hesselman, Lars Gustaf | 2022-04-01 |
Revisor | Dahlström, Mats Erik | 2021-10-28 |