Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Caroline Skarke
Anna Caroline Skarke
19750521-XXXX
Ta kreditupplysning
Anna Caroline Skarke är en kvinna född den 21 maj 1975. Hon är folkbokförd i Stockholm sedan 2003-04-24. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
ETSS - European Travel System Support AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Big Travel Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Taptum Finance AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Watch it Live Event AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BIG Travel Global AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tapto Redovisning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Watch it Live AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Zonderacom AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BIG Travel Leisure AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
BIG Travel Leisure AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
QS Business Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mantap Insights AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Mantap AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hubbster AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Börs Världen Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Börs Världen Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Taptum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BIG Travel Assets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Taptian AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Åre Konferens & Event AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
TAPTRAVEL NORDIC AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Caroline Skarke har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-07-26
Hubbster Group AB (publ)
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-26
Hubbster Group AB (publ)
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-06-19
De senaste 30 dagarna har 16 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 271 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ETSS - European Travel System Support AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Michael Asplund
Styrelseledamot
Nils Johan Nyrén
Styrelseledamot
Karl Olof Fredrik Skarke
Ordförande
Karl Olof Fredrik Skarke
Revisor
Tommy Per Erik Nilsson
Styrelsesuppleant
Anna Caroline Skarke
Styrelseledamot
Jenny Sofie Stenesjö Wöhrman
Tillbaka till sidans topp
Big Travel Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Michael Asplund
Styrelseledamot
Nils Johan Nyrén
Styrelseledamot
Karl Olof Fredrik Skarke
Verkställande direktör
Karl Olof Fredrik Skarke
Ordförande
Karl Olof Fredrik Skarke
Revisor
Tommy Per Erik Nilsson
Styrelsesuppleant
Andreas Krisana Hall
Styrelseledamot
Anna Caroline Skarke
Styrelseledamot
Jenny Sofie Stenesjö Wöhrman
Tillbaka till sidans topp
Taptum Finance AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Michael Asplund
Styrelseledamot
Nils Johan Nyrén
Styrelseledamot
Karl Olof Fredrik Skarke
Ordförande
Karl Olof Fredrik Skarke
Revisor
Tommy Per Erik Nilsson
Styrelsesuppleant
Anna Caroline Skarke
Styrelseledamot
Jenny Sofie Stenesjö Wöhrman
Tillbaka till sidans topp