Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ebba Andrén Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Gridequi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Parcus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Parcus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-05 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-11-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-07-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-14 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-14 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-14 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-14 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-14 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-12 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-12 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-05 |