Org.nr: 559062-5140
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Hellström, Hans Olof | 2024-06-11 |
Verkställande direktör | Hellström, Hans Olof | 2024-06-11 |
Styrelseledamot | Gudmundhs, Nils Jonas | 2024-03-19 |
Ordförande | Führ, André Antonio | 2023-12-26 |
Styrelseledamot | Eriksson Lenhult, Patrik Kennet | 2023-12-26 |
Styrelseledamot | Führ, André Antonio | 2023-12-26 |
Verkställande direktör | Eriksson Lenhult, Patrik Kennet | 2023-12-26 |
Styrelsesuppleant | Lenhult Beckett, Malin V M | 2023-08-02 |
Styrelsesuppleant | Wennerström, Cecilia | 2022-03-17 |