Org.nr: 556729-0043
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Laaksonen, Mikaela Elisabeth | 2024-06-05 |
Styrelseledamot | Andersson, Mattias Fabian Olof S | 2023-07-28 |
Styrelsesuppleant | Söderlind, Lars Pontus | 2023-07-28 |
Extern firmatecknare | Bracken-Smith, Louise | 2023-04-07 |
Styrelseledamot | Carlsson, Iren | 2022-06-23 |
Styrelsesuppleant | Cookson, Paul | 2022-06-23 |