Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Luvata Heat Transfer Solutions II AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Luvata Heat Transfer Solutions I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Totalbyggen i Västerås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Totalbyggen i Västerås Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Totallyft i Västerås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Tidö-Lindö Marin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-08-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-06-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-18 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-08-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-16 |