Org.nr: 559260-4994
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Andersson, Lars Magnus | 2024-05-31 |
Styrelsesuppleant | Jepson, Anna-Carin Elisabeth | 2024-05-31 |
Extern firmatecknare | Bergström, Daniel Carl Peter | 2024-05-31 |
Extern firmatecknare | Slåtteby, Anna Ulrika | 2024-05-31 |
Extern firmatecknare | Wik, Jim Andreas | 2024-05-31 |
Extern firmatecknare | Lundgren, Nils David | 2024-05-31 |
Extern firmatecknare | Johansson, Carl David | 2024-05-31 |
Styrelseledamot | Lavén, Anna Carola | 2024-04-11 |
Extern firmatecknare | Jonsson, John Fredrik | 2024-04-11 |
Extern firmatecknare | Vestring, Per Johan | 2024-04-11 |
Extern firmatecknare | Niland, Charlotta Elisabeth | 2024-04-11 |
Styrelsesuppleant | Ekström, Lars Magnus | 2023-08-06 |
Extern firmatecknare | Grundmark, Karl Staffan | 2023-08-06 |
Extern firmatecknare | Björfors, Rolf Bo | 2022-06-14 |
Extern firmatecknare | Rooth, Jens Mårten Berthold | 2021-10-20 |