Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lotshamn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lotshammar Kvg 60:6 Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lotshammar Kvg 60:6 Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lotshammar Gruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lotshammar Gruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lotshammar Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lotshammar Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lotshammar Kvarngärdet 60:6 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lotshammar Kvarngärdet 60:6 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lotshammar Skogsgläntan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lotshammar Skogsgläntan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Djäknen-Kapellgärdet | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-13 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-30 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-07 |