Org.nr: 556070-4131
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fernandez Tovar, Catalina | 2024-02-03 |
Delgivningsbar person | Ylijukuri, Hanna Maarit | 2024-01-04 |
Styrelseledamot | Kibritov, Peter | 2023-09-26 |
Extern verkställande direktör | Kyster, Jakob | 2023-09-26 |
Delgivningsbar person | Nihlén, Anders Jan-Hugo | 2023-09-05 |
Ordförande | Saeys, Victor Eric | 2023-03-02 |
Styrelseledamot | Saeys, Victor Eric | 2023-03-02 |
Extern verkställande direktör | Østergaard Jørgensen, Inge | 2023-03-02 |
Huvudansvarig revisor | Oscarsson, Martin Karl Göran | 2022-10-01 |
Styrelseledamot | Seoudy, Amr Mohamed Abdelghany | 2022-04-05 |
Styrelseledamot | Nielsen, Anders Løwe | 2021-10-16 |