Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | LEGO Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-22 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |