Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-03 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-04-12 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-01-18 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-05-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-29 |