Org.nr: 559381-6191
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Nöjd, Tomas Lev Anders | 2024-09-17 |
Styrelsesuppleant | Widén Karlsson, Veronica | 2023-09-12 |
Styrelseledamot | Karlsson, Per Fredrik | 2023-06-27 |
Verkställande direktör | Karlsson, Per Fredrik | 2023-06-27 |
Revisor | Johansson, Bo Henrik | 2022-11-24 |
Styrelseledamot | Samuelsson, Hans Gunnar | 2022-06-17 |
Styrelsesuppleant | Thelberg, Sandra | 2022-06-17 |