Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Johan Arthur Ek
Lars Johan Arthur Ek
19580117-XXXX
Ta kreditupplysning
Ek, Lars Johan Arthur är en man född den 17 januari 1958 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
WIP, Wireless Independent Provider AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
WIP, Wireless Independent Provider AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Maybell Capital AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gamla Stans Redovisning & Finans AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Gamla Stans Redovisning & Finans AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mellanbåtsbolaget AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ingegerd Ek AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Submarine Connection Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kosterhedens Kapitalförvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Holes for Cables AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Holes for Cables AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
West Marshland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastigheter och Hus i Aros AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Submarine Connection Nordic Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SubC Equipment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Storbåtsbolaget i Gamla stan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Storbåtsbolaget i Gamla stan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Duct Based Networks i Gamla Stan AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Duct Based Networks i Gamla Stan AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Johan Arthur Ek har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-09-24
Fiberholmen AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-01-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
WIP, Wireless Independent Provider AB (publ)
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Almqvist
Styrelseledamot
Lars Johan Arthur Ek
Ordförande
Lars Johan Arthur Ek
Styrelseledamot
Per Ola Gillis Carlsson
Verkställande direktör
Per Ola Gillis Carlsson
Huvudansvarig revisor
Magnus Olof Andersson
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
Maybell Capital AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Johan Arthur Ek
Tillbaka till sidans topp
Gamla Stans Redovisning & Finans AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Johan Arthur Ek
Ordförande
Lars Johan Arthur Ek
Styrelseledamot
Fredrik Oskar Backman
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Huvudansvarig revisor
Nils Andreas Nyberg Selvring
Styrelsesuppleant
Emma Maria Nilsson
Tillbaka till sidans topp