Org.nr: 556807-3075
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Söderberg, Iréne Beatrice | 2024-09-17 |
Revisor | Deloitte AB | 2024-09-17 |
Ordförande | Otteland, Conny Tore | 2023-04-04 |
Styrelseledamot | Otteland, Conny Tore | 2023-04-04 |
Huvudansvarig revisor | Lööf, Elsa Birgitta | 2022-07-16 |
Styrelseledamot | Sigvardsson, Ann-Christine | 2022-03-10 |