Org.nr: 556527-5962
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hillbom, Erik Daniel | 2024-08-15 |
Huvudansvarig revisor | Olsson, Bill Magnus | 2024-07-23 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-07-23 |
Styrelsesuppleant | Rosenqvist, Kent Åke | 2023-11-25 |
Ordförande | Sjöström, Märta Elisabet | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Bergqvist, Bengt Olof | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Persson, Emma Christine | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Sjöström, Märta Elisabet | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Eriksson, Karl Göran Henry | 2023-05-25 |
Styrelsesuppleant | el Kott, Mats Samy Abdel-Kader | 2023-05-25 |
Styrelsesuppleant | Adervall, Karl-David | 2023-05-25 |
Styrelsesuppleant | Nordqvist, Anton Vincent | 2023-05-25 |
Lekmannarevisor | Onilsgård, Stig Gustav Emanuel | 2022-12-28 |
Styrelsesuppleant | Pettersson, Ulf Peter | 2022-05-04 |