Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Landstingsbostäder i Jämtland Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vattenbrukscentrum Norr AB (svb) | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-08 |