Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Svenska Elektronikintressenterna Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Svenska Elektronikintressenterna Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GRANGEX AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | GRANGEX AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Easy Equity AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-12 |