Org.nr: 556710-2784
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fagerlund, Bertel Tobias | 2024-06-19 |
Ordförande | Berglund, Per Edvard | 2024-01-11 |
Styrelseledamot | Berglund, Per Edvard | 2024-01-11 |
Styrelseledamot | Olsson-Werme, Anders Henrik | 2023-11-03 |
Styrelseledamot | Kadri, Mikael Giuseppe | 2023-10-28 |
Styrelseledamot | Bergman, Per Mikael | 2023-05-24 |
Styrelseledamot | Alm, Björn Jesper | 2023-05-24 |
Styrelseledamot | Ransgart, Lars Inge Torgny | 2022-05-27 |
Revisor | Kaijser, Johan Richard | 2022-05-27 |
Revisorssuppleant | Gunnarsson, Anna Sofia | 2021-11-04 |