Org.nr: 559380-9774
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | El Tahan El Zaleq, Mhamad Eyad | 2024-09-27 |
Styrelseledamot | Soud, Ibrahim | 2024-09-27 |
Styrelseledamot | El Tahan El Zaleq, Mhamad Eyad | 2024-09-27 |
Styrelsesuppleant | Abou Kaf, Hamid | 2024-09-27 |
Styrelseledamot | Soud, Ibrahim | 2024-07-02 |
Styrelsesuppleant | Abou Kaf, Fatima | 2024-07-02 |
Styrelseledamot | Abubakir, Karwan Mohammad | 2024-06-04 |
Styrelsesuppleant | Mohammadi, Ali | 2024-06-04 |
Styrelseledamot | Tedebo, Eva Kristina | 2022-06-11 |
Styrelsesuppleant | Tedebo, Bengt Anders | 2022-06-11 |