Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | PS Fastigheter Östergötland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Karwan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-16 |