Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-12 |