Org.nr: 559307-8636
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | von Schéele, Carl-Adam Martin W | 2024-08-29 |
Styrelseledamot | Stellmach, Dorotea | 2024-08-29 |
Styrelseledamot | Reveny, Carl Robert Mårten | 2024-08-29 |
Styrelseledamot | Englund, Ulf Patrik | 2024-08-29 |
Styrelseledamot | von Schéele, Carl-Adam Martin W | 2024-08-29 |
Styrelsesuppleant | Nisser, Andreas Erik | 2024-08-29 |
Styrelsesuppleant | Nyström, Karin Margareta | 2024-08-29 |
Huvudansvarig revisor | Westman, Susanne | 2024-08-29 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-29 |
Styrelseledamot | Häggbom, Karl Fredrik Elias | 2024-03-20 |
Ordförande | Wallander, Rune Stefan | 2022-09-15 |
Styrelseledamot | Wallander, Rune Stefan | 2022-09-15 |
Styrelseledamot | Nordenskjöld Sahlén, Maria E H | 2022-08-12 |
Styrelseledamot | Svensson Dahlberg, Rickard Tobias | 2022-08-12 |
Styrelsesuppleant | Lilliehöök, Gustaf Sigge | 2022-08-12 |
Ordförande | Rylander, Carl Gustav Johan | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Rylander, Carl Gustav Johan | 2022-02-16 |