Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Förskolan Olympen Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern vice verkställande direktör | Edukatus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | IEAB International Education AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-06 |