Org.nr: 556613-9290
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Falk, Hugo Stefan | 2024-07-23 |
Styrelseledamot | Henderup Larsson, Karin Sofia | 2024-06-06 |
Ordförande | Rönnqvist, Ola Arendt Mauritz | 2024-06-04 |
Styrelseledamot | Sjölin, Karin Margareta | 2024-06-04 |
Styrelseledamot | Stålnacke, Inger Marie | 2024-06-04 |
Styrelseledamot | Malmström, Malin Marie | 2024-06-04 |
Styrelseledamot | Åhgren, Nils Fredrik Urban | 2024-06-04 |
Styrelseledamot | Rönnqvist, Ola Arendt Mauritz | 2024-06-04 |
Styrelseledamot | Thorén, Raja Rolf | 2024-06-04 |
Extern vice verkställande direktör | Marklund, Hans Anders Mikael | 2024-06-04 |
Styrelseledamot | Troedson, Troed Oscar Albert | 2024-01-26 |
Styrelseledamot | Ronnhed, Ann-Cathrin Kia | 2024-01-26 |
Styrelseledamot | Bergstén, Anna Maria Kristina | 2024-01-26 |