Org.nr: 559107-9651
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Bergqvist, Hans-Olov Martin | 2023-03-29 |
Styrelseledamot | Mills, David | 2023-03-15 |
Ordförande | Epelbaoum, Anna | 2022-11-26 |
Styrelseledamot | Epelbaoum, Anna | 2022-11-26 |
Styrelseledamot | Robinson Wolrath, F J Krammagnus | 2022-06-09 |