Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | DPR Systemservice | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Nifelheim Juridik o Finans Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DPR Dataservice AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Juristbyrån Rättsakuten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Esciada AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Zport handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-23 |