Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Josefine Marie Widegren
Josefine Marie Widegren
19780722-XXXX
Ta kreditupplysning
Widegren, Josefine Marie är en kvinna född den 22 juli 1978 och är bosatt i Västra Frölunda
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Greencarrier Liner Agency Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Greencarrier Liner Agency Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TRILLEHOLMS KRAFT Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hecksher Linieagenturer AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svenska Ostindiska Companiet Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Forsbacka Kraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Greencarrier AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Greencarrier Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Rederi Götheborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tidan-Lidan Kraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lidkraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hecksher AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
SOIC Asset Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SOIC Trade and Logistics AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AWI Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Greencarrier Vattenkraft AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Björk Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Josefine Marie Widegren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-31
Greencarrier Consolidators Sweden AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-31
Greencarrier Consolidators Nordics AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-01-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Greencarrier Liner Agency Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Svante Henrik Johansson
Ordförande
Bengt Svante Henrik Johansson
Styrelseledamot
Josefine Marie Widegren
Styrelsesuppleant
Jonas Glenn Victor Dahlin
Huvudansvarig revisor
Björn Joakim Bråtemyr
Extern firmatecknare
Lina Maria Valingsten
Extern firmatecknare
Johanna Rebecca Gimdal
Extern firmatecknare
Sandra Basil
Revisor
BDO Göteborg AB
Tillbaka till sidans topp
Greencarrier Liner Agency Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Svante Henrik Johansson
Ordförande
Bengt Svante Henrik Johansson
Styrelseledamot
Josefine Marie Widegren
Styrelsesuppleant
Jonas Glenn Victor Dahlin
Huvudansvarig revisor
Björn Joakim Bråtemyr
Extern firmatecknare
Johanna Rebecca Gimdal
Extern firmatecknare
Sandra Basil
Revisor
BDO Göteborg AB
Tillbaka till sidans topp
TRILLEHOLMS KRAFT Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Svante Henrik Johansson
Ordförande
Bengt Svante Henrik Johansson
Extern firmatecknare
Kari Kromli
Styrelseledamot
Mats Ulrik Johansson Fröling
Styrelseledamot
Josefine Marie Widegren
Extern firmatecknare
Jonas Glenn Victor Dahlin
Extern firmatecknare
Sandra Basil
Tillbaka till sidans topp