Org.nr: 556248-6844
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Bernerheim, Charlotte Angelina Sofia | 2024-05-14 |
Extern firmatecknare | Kromli, Kari | 2024-05-14 |
Extern verkställande direktör | Hermansson, Carl Johan Fredrik | 2023-09-28 |
Ordförande | Björk, Nils Stefan | 2023-05-23 |
Styrelseledamot | Björk, Nils Stefan | 2023-05-23 |
Ordförande | Jemdahl, Tore Johan Gustav | 2022-10-05 |
Styrelseledamot | Jemdahl, Tore Johan Gustav | 2022-10-05 |
Styrelseledamot | Timgren, Tuomas Helmer | 2022-10-05 |
Huvudansvarig revisor | Olofson, Mattias Gustaf Erik | 2022-10-05 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2022-10-05 |
Extern firmatecknare | Dahlin, Jonas Glenn Victor | 2022-06-21 |