Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rickard Emanuel Johansson
Rickard Emanuel Johansson
19871002-XXXX
Ta kreditupplysning
Johansson, Rickard Emanuel är en man född den 2 oktober 1987 och är bosatt i Örebro
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
Evantia Sweden filial
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Wikers Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Nobeli Business Support Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Saab Bofors Test Center Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Saab Barracuda AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Itaab Trading Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Almby Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Saab Dynamics Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Saab Bofors Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
FFV Ordnance Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Saab Underwater Systems Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Margretelund Lantbruk Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Shalabi Medici Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Timecut AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
VägJobb i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Loxy Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
NerikeTolkarna AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Grövens AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Human IT-support AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Human IT-consulting Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Formmax AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Human IT X AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Arena Familj Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
reFitness AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
SOME UP AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Frendberg & Robach AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Sesostris HealthCare Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
RQ Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Nordic Rental Machines AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Arena Holding i Örebro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Rapid Data AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Loxy Rex AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Velarion Group AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GFD Studio AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
GFD Studio AB
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Johansson, Rickard
Avregistrerad
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rickard Emanuel Johansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
Utträde: 2024-01-19
Termino C 10865 AB
Fusion...
Huvudansvarig revisor
Utträde: 2023-09-19
Doktor.se Husläkarna Rimbo/Edsbro AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-05-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 18 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Evantia Sweden filial
Ledning, styrelse och andra företrädare
Verkställande direktör
Petri Mikael Maliranta
Huvudansvarig revisor
Rickard Emanuel Johansson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Wikers Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Görgen Lars Erik Johansson
Ordförande
Görgen Lars Erik Johansson
Styrelseledamot
Suzanne Margareta Palm
Styrelseledamot
Erik Bernt Åke Warnquist
Styrelseledamot
Bengt Rickard Wahlström
Verkställande direktör
Bengt Rickard Wahlström
Huvudansvarig revisor
Rickard Emanuel Johansson
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Nobeli Business Support Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Anders Fredriksson
Extern verkställande direktör
Anna Pernilla Konradsen
Styrelseledamot
Erik Emanuel Köllerstam
Styrelseledamot
Gunnar Mattias Ringman
Ordförande
Gunnar Mattias Ringman
Styrelseledamot
Karl Johan Tomas Markström
Huvudansvarig revisor
Rickard Emanuel Johansson
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp