Org.nr: 556803-2287
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Hesselbom, Inga Maria Ellinore | 2024-06-10 |
Huvudansvarig revisor | Ellingsen, Helene Christina Anneli | 2024-05-03 |
Huvudansvarig revisor | Bergstrand, Inga Maria Ellinore | 2022-12-31 |
Styrelseledamot | Mattsson, Christin Aina Sofi | 2022-11-01 |
Verkställande direktör | Mattsson, Christin Aina Sofi | 2022-11-01 |
Ordförande | Jakobsson, Lars Fredrik | 2022-09-30 |
Styrelseledamot | Björelind, Erik Roland | 2022-09-30 |
Styrelseledamot | Jakobsson, Lars Fredrik | 2022-09-30 |
Styrelseledamot | Bernadotte af Wisborg, Carl Johan E | 2022-05-27 |
Verkställande direktör | Bernadotte af Wisborg, Carl Johan E | 2022-05-27 |