Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Industri-Matematik International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HMS Networks AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Formpipe Software AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Clontarf Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Clontarf Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Capitola Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hypoluxo Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Industri-Matematik Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Industri-Matematik Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |