Org.nr: 556661-8954
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hansson, Pär Fredrik Roland | 2024-04-27 |
Styrelseledamot | Dahlberg, Freddy | 2024-04-03 |
Styrelseledamot | Södergren, Carl Ulf | 2022-04-28 |
Styrelseledamot | Persson, Kent Tobias | 2021-12-02 |