Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-27 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-06-30 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-06-22 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-06-09 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-06-01 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-05-24 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-05-23 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-05-23 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-05-15 |