Org.nr: 559130-6617
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ungmark, Jan Magnus | 2024-09-17 |
Styrelseledamot | Nordström, Johan Herman | 2024-09-17 |
Styrelseledamot | Bengtsson, Anders Didrik Martin | 2024-07-31 |
Extern verkställande direktör | Nobel, Christoffer Ludwig | 2024-05-16 |
Ordförande | Berggren, Roger Christer | 2023-10-07 |
Styrelseledamot | Karlsson, Dan Olof | 2023-10-07 |
Styrelseledamot | Berggren, Roger Christer | 2023-10-07 |
Styrelseledamot | Liss, Karl Staffan | 2023-06-04 |
Styrelseledamot | af Ekenstam, Anna-Clara | 2023-06-04 |
Styrelseledamot | Svensson, Carl Evert Ingvar | 2023-06-04 |
Extern verkställande direktör | Frischenfeldt Bååth, Sven Jimmy | 2023-06-04 |
Styrelseledamot | Nemeth, Mattias Franz Gustav | 2022-09-28 |