Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | B & T Juridik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Afsi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Engvall Media AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mindpark Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mindpark Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gastrodev Vin & Sprit AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Proposales AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |