Org.nr: 559307-3744
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Vegge, Gjermund Söder | 2024-05-27 |
Huvudansvarig revisor | Johansson, Christian Åke | 2024-02-06 |
Ordförande | Emblem, Øyvind | 2023-08-01 |
Styrelseledamot | Emblem, Øyvind | 2023-08-01 |
Styrelseledamot | Sjöstrand, Per Wiking | 2022-10-06 |