Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HG Handverksgruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Hanke, Christian | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-10-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-10-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-09-27 |