Org.nr: 559093-0334
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Johansson, Torgny Sten Axel | 2024-08-01 |
Styrelseledamot | Dames, Filip Felician | 2023-08-16 |
Styrelseledamot | Sampson, Kate Elizabeth Rego | 2023-08-11 |
Styrelseledamot | Jones, Matthew Christopher | 2022-10-14 |
Styrelseledamot | Vasishth, Vishal | 2021-11-13 |
Styrelseledamot | Berg, Nils Per Emil | 2021-11-13 |
Styrelsesuppleant | Heinz, André | 2021-11-13 |