Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-25 |