Org.nr: 556908-9609
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | florusse, Leendert Berend | 2024-04-13 |
Extern firmatecknare | Steiner, Evalotta | 2023-12-07 |
Styrelseledamot | Brandberg, Carl Magnus Nikolaus | 2022-11-22 |
Ordförande | Löwenhielm, Wilhelm Johan Fredrik | 2022-11-18 |
Styrelseledamot | Wideroth, Camilla Helena | 2022-11-18 |
Styrelseledamot | Lindström, Rikard | 2022-11-18 |
Styrelseledamot | Doglia, Christian | 2022-11-18 |
Styrelseledamot | Löwenhielm, Wilhelm Johan Fredrik | 2022-11-18 |