Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Komrev Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stockholms universitet holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Stockholms universitet holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekorrsvansbolaget AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ekorrsvansbolaget AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | WMTH i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ostronpallen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Klara K AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Orvelin Group Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Orvelin Group Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Elioq AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Tuvesvik 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Tuvesvik 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-09 |