Org.nr: 559352-1122
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nyberg, Clas Anders Torsten | 2024-06-27 |
Styrelseledamot | Welin, Charlotte Solveig Johanna | 2023-08-16 |
Styrelseledamot | Skyddad identitet | 2023-08-16 |
Styrelseledamot | Johansson, Mikael Roland | 2023-06-14 |
Styrelseledamot | Andersson, Lennart Patrik Tobias | 2022-01-25 |
Styrelsesuppleant | Forslund, Olov Andreas | 2022-01-25 |