Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-10 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-11 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-24 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-27 |