Org.nr: 556967-7189
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ekström, Ylva Gunilla | 2024-05-27 |
Styrelseledamot | Ekblom, Jonas Göran | 2024-05-27 |
Styrelseledamot | Peteri, Anders Henrik | 2024-05-27 |
Extern verkställande direktör | Engqvist, Håkan Gunnar | 2024-05-27 |
Styrelseledamot | Kihlström, Gustav Ingemar | 2023-06-20 |
Huvudansvarig revisor | Daun, Karl Leonard | 2023-06-20 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2023-06-20 |
Extern verkställande direktör | Walker Larsson, Kjell Erik Torbjörn | 2022-09-27 |
Ordförande | Lundqvist, Karl Gustaf Thomas | 2022-04-22 |
Styrelseledamot | Lundqvist, Karl Gustaf Thomas | 2022-04-22 |