Org.nr: 556662-6254
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Barabas, Sandor Miklos | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Mäläskä, Esa Kalevi | 2022-06-15 |
Revisor | Ehrlinder, Hans Georg Bo | 2021-11-25 |
Delgivningsbar person | Keck, Daniel | 2021-11-24 |
Styrelseledamot | Pahlett, Fredrik Arne Gunnar | 2021-10-07 |