Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator Utträde: 2024-04-02 |
||
Likvidator Utträde: 2024-02-28 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-29 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-19 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |