Org.nr: 559257-9824
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Naibzada, Farahnaz | 2024-09-26 |
Styrelsesuppleant | Eliasson, Roger Elias | 2024-04-27 |
Styrelsesuppleant | Al-Qudsy, Mahmood Jamal Mahmood | 2023-11-13 |
Styrelseledamot | Mansur, Faisal | 2023-11-09 |
Styrelsesuppleant | Ghamari Abar, Anousheh | 2023-11-09 |